RINGER ADAM
Informe ejecutivo de RINGER ADAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RINGER ADAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELECOM INFRASTRUCTURE PARTNERS (SPAIN) SL | Consejero | 17/09/2021 | 18/05/2022 |
ATALAYA SPANISH BIDCO SL | Consejero | 11/04/2017 | 03/02/2021 |
ATALAYA SPANISH BIDCO SL | Administrador Solidario | 19/10/2016 | 11/04/2017 |
VINCULACIONES DE RINGER ADAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RINGER ADAM
Consejero Delegado
Consejero
- Armero Montes Mario
- Nuet Blanch Francisco Javier
- Ringer Adam
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 8, S 8, H M 749423, I/A 5 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-28
Empresa: DAYONA INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Sousa Pardo Renato
- Reyes Sosa Daniela Salime
- Ringer Adam
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 4, S 8, H M 749423, I/A 2 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: ATALAYA SPANISH BIDCO SL
Consejero
- Armero Montes Mario
- Jimenez Perez Jorge Alberto
- Ringer Adam
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34998 , F 69, S 8, H M 629433, I/A 15 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Empresa: ATALAYA SPANISH BIDCO SL
Consejero
- Armero Montes Mario
- Jimenez Perez Jorge Alberto
- Ringer Adam
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34998 , F 56, S 8, H M 629433, I/A 5 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28
Empresa: ATALAYA SPANISH BIDCO SL
Administrador Solidario
- Garcia Collado Oscar
- Oliver De Querol Maria Victoria
- Ringer Adam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34998 , F 56, S 8, H M 629433, I/A 5 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28
Empresa: KENNEDALE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Garcia Collado Oscar
- Oliver De Querol Maria Victoria
- Ringer Adam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34998 , F 51, S 8, H M 629433, I/A 2 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Información de RINGER ADAM
Mostramos los datos de RINGER ADAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RINGER ADAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos