RINCON VAZQUEZ SALVADOR
Informe ejecutivo de RINCON VAZQUEZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RINCON VAZQUEZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FROSINOL SL | Administrador Unico | 12/06/2015 | 25/04/2022 |
PROYECTOS IMIFER SL | Apoderado | 29/07/2019 | 11/06/2021 |
LA AÑADA RESTAURACION SL | Apoderado | 29/07/2019 | 11/06/2021 |
FORNELA MULTISERVICIOS SL | Apoderado | 29/07/2019 | 11/06/2021 |
RESTAURACION Y HOSTELERIA DE ENSUEÑO SL | Apoderado | 29/07/2019 | 10/06/2021 |
AQUA ARTISTICA PRODUCCIONES SL | Apoderado | 29/07/2019 | 10/06/2021 |
VINCULACIONES DE RINCON VAZQUEZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RINCON VAZQUEZ SALVADOR
Empresa: FROSINOL SL
Administrador Unico
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 186, S 8, H M 225065, I/A 11 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Empresa: LA AÑADA RESTAURACION SL
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33431 , F 6, S 8, H M 601798, I/A 6 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: FORNELA MULTISERVICIOS SL
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18793 , F 205, S 8, H M 327624, I/A 11 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: PROYECTOS IMIFER SL
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24821 , F 125, S 8, H M 446764, I/A 8 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 6, S 8, H M 538089, I/A 8 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: AQUA ARTISTICA PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 187, S 8, H M 587807, I/A 6 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: AQUA ARTISTICA PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 186, S 8, H M 587807, I/A 5 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: FORNELA MULTISERVICIOS SL
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18793 , F 203, S 8, H M 327624, I/A 9 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: LA AÑADA RESTAURACION SL
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33431 , F 4, S 8, H M 601798, I/A 5 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: PROYECTOS IMIFER SL
Apoderado
- Rincon Vazquez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24821 , F 123, S 8, H M 446764, I/A 6 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
VER MAS ACTOS
Información de RINCON VAZQUEZ SALVADOR
Mostramos los datos de RINCON VAZQUEZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RINCON VAZQUEZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos