RINALDI SALVATORE
Informe ejecutivo de RINALDI SALVATORE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RINALDI SALVATORE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIN SPAIN SRL | Apoderado | 15/06/2010 | |
RIN SPAIN SRL | Consejero | 30/06/2009 |
VINCULACIONES DE RINALDI SALVATORE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RINALDI SALVATORE
Empresa: HEWEMED SL
Apoderado
- Rinaldi Salvatore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29252 , F 18, S 8, H M 526617, I/A 3 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Empresa: RIN SPAIN SRL
Apoderado
- Rinaldi Salvatore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15385 , F 43, S 8, H M 258138, I/A 6 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Empresa: HEWEMED SL
Apoderado
- Rinaldi Salvatore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 10, S 8, H AS 39791, I/A 2 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-33
Empresa: RIN SPAIN SRL
Apoderado
Consejero
- Hovious Matthew Richard
- Naray Eniko Bettina Gyori
- Rinaldi Salvatore
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15385 , F 42, S 8, H M 258138, I/A 4 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-28
Información de RINALDI SALVATORE
Mostramos los datos de RINALDI SALVATORE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RINALDI SALVATORE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos