RILO MORALES DOLORES
Informe ejecutivo de RILO MORALES DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RILO MORALES DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOLA PURE SPANISH WINE PR SL | Administrador Unico | 16/05/2013 | |
LOLA PURE SPANISH WINE PR SL | Apoderado | 01/03/2013 |
VINCULACIONES DE RILO MORALES DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RILO MORALES DOLORES
Empresa: LOLA PURE SPANISH WINE PR SL
Administrador Unico
- Rilo Morales Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42987 , F 142, S 8, H B 417442, I/A 5 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Empresa: LOLA PURE SPANISH WINE PR SL
Apoderado
- Rilo Morales Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42987 , F 141, S 8, H B 417442, I/A 4 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Empresa: LOLA PURE SPANISH WINE PR SL
Apoderado
- Rilo Morales Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42987 , F 141, S 8, H B 417442, I/A 3 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08
Empresa: LOLA PURE SPANISH WINE PR SL
Apoderado
- Rilo Morales Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42987 , F 140, S 8, H B 417442, I/A 2 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Información de RILO MORALES DOLORES
Mostramos los datos de RILO MORALES DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RILO MORALES DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos