RIJO MOLINA WILVER LUIS
Informe ejecutivo de RIJO MOLINA WILVER LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIJO MOLINA WILVER LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIJOROCA SL | Socio Unico | 12/01/2018 | |
RIJOROCA SL | Administrador Unico | 12/01/2018 | |
PATIN DISCO BAR SL | Apoderado | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE RIJO MOLINA WILVER LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIJO MOLINA WILVER LUIS
Empresa: RIJOROCA SL
Administrador Unico
- Rijo Molina Wilver Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10428, L 7709, F 202, S 8, H V 179679, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-46
Empresa: RIJOROCA SL
Socio Único
- Rijo Molina Wilver Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10428, L 7709, F 202, S 8, H V 179679, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-46
Empresa: PATIN DISCO BAR SL
Apoderado
- Rijo Molina Wilver Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 1361, F 189, S 8, H V 18423, I/A 11 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-46
Información de RIJO MOLINA WILVER LUIS
Mostramos los datos de RIJO MOLINA WILVER LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIJO MOLINA WILVER LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos