RIJNTJES HENDRICUS LUDOVICUS FRANCISCUS
Informe ejecutivo de RIJNTJES HENDRICUS LUDOVICUS FRANCISCUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIJNTJES HENDRICUS LUDOVICUS FRANCISCUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIJOASIS INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 08/11/2023 | |
SENNA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 24/10/2023 | |
FRCAPANES INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 02/10/2023 | |
OCTOPUSSY CHARTERS SL | Socio Unico | 29/09/2021 | |
OCTOPUSSY CHARTERS SL | Administrador Unico | 29/09/2021 | |
INVEST CENTAURO 2021 SL | Socio Unico | 01/10/2020 | |
INVEST CENTAURO 2021 SL | Administrador Unico | 01/10/2020 | |
HFDH INVESTMENT SL | Socio Unico | 29/07/2020 | |
HFDH INVESTMENT SL | Administrador Unico | 29/07/2020 |
VINCULACIONES DE RIJNTJES HENDRICUS LUDOVICUS FRANCISCUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIJNTJES HENDRICUS LUDOVICUS FRANCISCUS
Empresa: RIJOASIS INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6414, L 5322, F 175, S 8, H MA177558, I/A 1 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: SENNA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6407, L 5315, F 135, S 8, H MA177217, I/A 1 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-29
Empresa: FRCAPANES INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 5292, F 57, S 8, H MA176189, I/A 1 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Empresa: OCTOPUSSY CHARTERS SL
Administrador Unico
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6072, L 4979, F 21, S 8, H MA163046, I/A 1 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-29
Empresa: OCTOPUSSY CHARTERS SL
Socio Único
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6072, L 4979, F 21, S 8, H MA163046, I/A 1 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-29
Empresa: INVEST CENTAURO 2021 SL
Administrador Unico
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5971, L 4878, F 183, S 8, H MA157313, I/A 1 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: INVEST CENTAURO 2021 SL
Socio Único
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5971, L 4878, F 183, S 8, H MA157313, I/A 1 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: HFDH INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955, L 4862, F 169, S 8, H MA156510, I/A 1 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-29
Empresa: HFDH INVESTMENT SL
Socio Único
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955, L 4862, F 169, S 8, H MA156510, I/A 1 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-29
Empresa: RENT A BOB IN SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Rijntjes Hendricus Ludovicus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3937, L 2848, F 56, S 8, H MA 80951, I/A 2 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-29
Información de RIJNTJES HENDRICUS LUDOVICUS FRANCISCUS
Mostramos los datos de RIJNTJES HENDRICUS LUDOVICUS FRANCISCUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIJNTJES HENDRICUS LUDOVICUS FRANCISCUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos