RIJKENBERG JAN
Informe ejecutivo de RIJKENBERG JAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIJKENBERG JAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVITT JUNCAL III SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2019 | |
LEVITT ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2019 | |
LEVITT ESCOBARES SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2019 | |
LEVITT VALDEMARIN SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2019 | |
LEVITT ALTO LAZAREJO II SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2019 | |
LEVITT JUNCAL I SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2019 | |
LEVITT JUNCAL II SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2019 | |
LEVITT DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 20/11/2017 | |
BINFORD INVEST SL | Apoderado | 20/11/2017 | |
OAKDALE INVEST SL | Apoderado | 20/11/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RIJKENBERG JAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIJKENBERG JAN
Empresa: LEVITT LAS ROZAS RESIDENCIAL I SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 674359, I/A 9 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: LEVITT LAS ROZAS RESIDENCIAL II SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 674361, I/A 11 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: LEVITT ALTO LAZAREJO I SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 674362, I/A 10 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: VOLUNES INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38927 , F 141, S 8, H M 610041, I/A 15 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Empresa: LEVITT JUNCAL II SL
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
- Ros Felis Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37906 , F 27, S 8, H M 675029, I/A 4 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: LEVITT JUNCAL I SL
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
- Ros Felis Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37865 , F 56, S 8, H M 674360, I/A 4 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: LEVITT ALTO LAZAREJO II SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37865 , F 96, S 8, H M 674364, I/A 4 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: LEVITT VALDEMARIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37906 , F 38, S 8, H M 675030, I/A 3 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: LEVITT ESCOBARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37865 , F 106, S 8, H M 674365, I/A 3 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: LEVITT ALTO LAZAREJO I SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Martin Ignacio
- Rijkenberg Jan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37865 , F 76, S 8, H M 674362, I/A 4 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
VER MAS ACTOS
Información de RIJKENBERG JAN
Mostramos los datos de RIJKENBERG JAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIJKENBERG JAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos