RIJAL JYOTI
Informe ejecutivo de RIJAL JYOTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIJAL JYOTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | Apoderado | 23/05/2017 | 14/03/2018 |
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2017 | 19/07/2017 |
VINCULACIONES DE RIJAL JYOTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIJAL JYOTI
Empresa: NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35832 , F 50, S 8, H M 643754, I/A 7 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Empresa: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Azevedo Figueiredo Jardim Vasco Luis Sousa
- Bastarreche Izaguirre Iñaki
- Buades Castella Josep Lluis
- Celeiro Pena Monica
- De La Peña Velayos Ramon Daniel
- Del Rey Garcia Esperanza
- Del Val Y Mariategui Maria Merry
- Diaz Martin Maria Isabel
- Diaz Martin Maria Isabel
- Diaz Martin Maria Isabel
- Dominguez Sanchez Manuel Julio
- Gasset De Leyva Iñigo
- Goncalves Porto Curveira Santos Maria Catarina
- Granados Pescador Fernando
- Hernandez Maureta Lopez Alvaro
- Lopez-yanes Andrade Hernan Diego
- Lucena Perez Rafael
- Lucena Perez Rafael
- Madrid Corrales Silvia
- Madrid Corrales Silvia
- Madrid Corrales Silvia
- Martin Alvarez Carmen
- Martin Alvarez Carmen
- Martin Alvarez Carmen
- Martin Alvarez Carmen
- Morales Flores Carlota
- Morales Flores Carlota
- Morales Flores Carlota
- Moro Araujo Luis Marcelo
- MULTIGESTION IBERIA 2014 SL
- MULTIGESTION IBERIA 2014 SL
- Nuño Rio Carlos
- Perez Del Real Juan
- Perez Yusta Raquel
- Rodriguez Martin Ana Maria
- Ruenes Mariñas Maria Leticia
- Schiano Di Cola Michele
- Serrano Villar Miguel-angel
- Sierra Sopranis Francisco Javier
- Sierra Sopranis Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35701 , F 1, S 8, H M 275328, I/A 52 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Empresa: NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35832 , F 47, S 8, H M 643754, I/A 2 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16229 , F 164, S 8, H M 275328, I/A 50 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Información de RIJAL JYOTI
Mostramos los datos de RIJAL JYOTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIJAL JYOTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos