RIGUEIRO HERRERA CARLOS EDUARDO
Informe ejecutivo de RIGUEIRO HERRERA CARLOS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIGUEIRO HERRERA CARLOS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINGOL SPAIN SL | Apoderado | 23/09/2015 | |
RECREALIA SPAIN SL | Socio Unico | 25/05/2011 |
VINCULACIONES DE RIGUEIRO HERRERA CARLOS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIGUEIRO HERRERA CARLOS EDUARDO
Empresa: PINGOL SPAIN SL
Apoderado
- Iaccarino Mussi Maria Del Carmen
- Rigueiro Herrera Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33707 , F 162, S 8, H M 606810, I/A 2 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: RECREALIA SPAIN SL
Administrador Unico
- Rigueiro Herrera Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28838 , F 178, S 8, H M 519269, I/A 2 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-28
Empresa: RECREALIA SPAIN SL
Administrador Unico
- Rigueiro Herrera Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28838 , F 177, S 8, H M 519269, I/A 1 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
Empresa: RECREALIA SPAIN SL
Socio Único
- Rigueiro Herrera Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28838 , F 177, S 8, H M 519269, I/A 1 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
Empresa: PROMOCIONES CALIDAD CACERES SL
Administrador Unico
- Rigueiro Herrera Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23269 , F 101, S 8, H M 417106, I/A 4 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-28
Empresa: PROMOCIONES CALIDAD CACERES SL
Administrador Unico
- Rigueiro Herrera Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23269 , F 100, S 8, H M 417106, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-28
Empresa: PROMOCIONES CALIDAD CACERES SL
Administrador Mancomunado
- Escobales Tarro Francisco Javier
- Rigueiro Herrera Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23269 , F 100, S 8, H M 417106, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-28
Información de RIGUEIRO HERRERA CARLOS EDUARDO
Mostramos los datos de RIGUEIRO HERRERA CARLOS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIGUEIRO HERRERA CARLOS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos