RIGTER MAARTEN BRANDENBURG
Informe ejecutivo de RIGTER MAARTEN BRANDENBURG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIGTER MAARTEN BRANDENBURG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITYTOURS & DREAMS SL | Administrador Unico | 09/01/2024 | |
ARTHUR SEALAND SL | Apoderado | 17/02/2012 |
VINCULACIONES DE RIGTER MAARTEN BRANDENBURG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIGTER MAARTEN BRANDENBURG
Empresa: BRANDENBURG CONSULTING SL
Liquidador
- Rigter Maarten Brandenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40409 , F 211, S 8, H B 367382, I/A 5 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-08
Empresa: BRANDENBURG CONSULTING SL
Administrador Unico
- Rigter Maarten Brandenburg
Liquidador
- Rigter Maarten Brandenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40409 , F 211, S 8, H B 367382, I/A 5 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-08
Empresa: CITYTOURS & DREAMS SL
Apoderado Solidario
- Eric Gerardus Petrus Nicolaas Castien
- Rigter Maarten Brandenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40515 , F 60, S 8, H B 365701, I/A 8 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Empresa: CITYTOURS & DREAMS SL
Administrador Unico
- Rigter Maarten Brandenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40515 , F 60, S 8, H B 365701, I/A 7 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Empresa: CITYTOURS & DREAMS SL
Apoderado Solidario
- Eric Gerardus Petrus Nicolaas Castien
- Rigter Maarten Brandenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40515 , F 59, S 8, H B 365701, I/A 6 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Empresa: CITYTOURS & DREAMS SL
Administrador Unico
- Rigter Maarten Brandenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40515 , F 59, S 8, H B 365701, I/A 5 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Empresa: ARTHUR SEALAND SL
Apoderado
- Rigter Maarten Brandenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39396 , F 140, S 8, H B 343872, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Información de RIGTER MAARTEN BRANDENBURG
Mostramos los datos de RIGTER MAARTEN BRANDENBURG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIGTER MAARTEN BRANDENBURG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos