RIGOLA CASANOBA ALEIX
Informe ejecutivo de RIGOLA CASANOBA ALEIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIGOLA CASANOBA ALEIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRANDONES SL | Administrador Unico | 09/12/2013 | 03/03/2016 |
EMCAX TRADE SL | Administrador Unico | 15/10/2013 | 04/03/2014 |
VINCULACIONES DE RIGOLA CASANOBA ALEIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIGOLA CASANOBA ALEIX
Empresa: CERRANDONES SL
Administrador Unico
- Rigola Casanoba Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5343 , F 135, S 8, H BI 61568, I/A 4 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-48
Empresa: EMCAX TRADE SL
Administrador Unico
- Rigola Casanoba Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 92, S 8, H B 441114, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Empresa: CERRANDONES SL
Administrador Unico
- Rigola Casanoba Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5343 , F 135, S 8, H BI 61568, I/A 3 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-48
Empresa: EMCAX TRADE SL
Administrador Unico
- Rigola Casanoba Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 92, S 8, H B 441114, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-08
Información de RIGOLA CASANOBA ALEIX
Mostramos los datos de RIGOLA CASANOBA ALEIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIGOLA CASANOBA ALEIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos