RIGAU TORNABELLS JUAN
Informe ejecutivo de RIGAU TORNABELLS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RIGAU TORNABELLS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL | Apoderado | 15/01/2014 |
VINCULACIONES DE RIGAU TORNABELLS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIGAU TORNABELLS JUAN
Empresa: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rigau Tornabells Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 137, S 8, H VI 177, I/A 276 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-01
Empresa: PEPSICO FOODS AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rigau Tornabells Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 183, S 8, H VI 15056, I/A 44 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-01
Empresa: PEPSICO MANUFACTURING AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rigau Tornabells Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 12, S 8, H VI 15055, I/A 33 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Apoderado
- Rigau Tornabells Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 47, S 8, H VI 6815, I/A 52 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rigau Tornabells Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 47, S 8, H VI 6815, I/A 51 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-01
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rigau Tornabells Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 29, S 8, H VI 8748, I/A 74 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-01
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rigau Tornabells Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 99, S 8, H VI 5063, I/A 144 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-01
Empresa: PEPSICO FOODS AIE
Consejero
Presidente
Secretario
- Rigau Tornabells Juan
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 180, S 8, H VI 15056, I/A 39 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Presidente
Secretario
- Rigau Tornabells Juan
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 113, S 8, H VI 6815, I/A 47 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Empresa: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Presidente
Secretario
- Rigau Tornabells Juan
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 36, S 8, H VI 177, I/A 269 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
VER MAS ACTOS
Información de RIGAU TORNABELLS JUAN
Mostramos los datos de RIGAU TORNABELLS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIGAU TORNABELLS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos