RIGAU LLAUGER JORGE
Informe ejecutivo de RIGAU LLAUGER JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIGAU LLAUGER JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEIJAJ SL | Administrador Mancomunado | 25/05/2023 | |
JAJIEL SL | Administrador Mancomunado | 16/12/2013 |
VINCULACIONES DE RIGAU LLAUGER JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIGAU LLAUGER JORGE
Empresa: LEIJAJ SA
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34209 , F 115, S 8, H B 55842, I/A 11 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-08
Empresa: LEIJAJ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34209 , F 115, S 8, H B 55842, I/A 11 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-08
Empresa: LEIJAJ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34209 , F 115, S 8, H B 55842, I/A 10 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Empresa: LEIJAJ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34209 , F 114, S 8, H B 55842, I/A 9 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Empresa: LEIJAJ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34209 , F 112, S 8, H B 55842, I/A 7 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: JAJIEL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20769 , F 12, S 8, H B 10928, I/A 8 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Información de RIGAU LLAUGER JORGE
Mostramos los datos de RIGAU LLAUGER JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIGAU LLAUGER JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos