RIESTRA FONSECA AMADOR
Informe ejecutivo de RIESTRA FONSECA AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIESTRA FONSECA AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASOAMCA SL | Apoderado | 10/05/2016 | 15/07/2021 |
ASOAMCA SL | Apoderado Solidario | 24/07/2015 | 15/07/2021 |
ASOAMCA SL | Administrador Unico | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE RIESTRA FONSECA AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIESTRA FONSECA AMADOR
Empresa: ASOAMCA SL
Apoderado Solidario
- Riestra Fonseca Amador
Apoderado
- Riestra Fonseca Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2388 , F 89, S 8, H AS 19017, I/A 10 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
Empresa: ASOAMCA SL
Apoderado
- Riestra Fonseca Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2388 , F 89, S 8, H AS 19017, I/A 8 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-33
Empresa: ASOAMCA SL
Apoderado Solidario
- Cuyar Rodriguez Carmen Ana
- Riestra Fonseca Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2388 , F 88, S 8, H AS 19017, I/A 7 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-33
Empresa: ASOAMCA SL
Administrador Unico
- Riestra Fonseca Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2388 , F 88, S 8, H AS 19017, I/A 6 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-33
Información de RIESTRA FONSECA AMADOR
Mostramos los datos de RIESTRA FONSECA AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIESTRA FONSECA AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos