RIESTRA DE LA CUESTA JAVIER
Informe ejecutivo de RIESTRA DE LA CUESTA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIESTRA DE LA CUESTA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD CONTRA EL FUEGO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SOFOCA SL | Administrador Solidario | 22/06/2009 | 03/07/2018 |
BIONORDOM SL | Administrador Unico | 04/06/2014 | 02/02/2018 |
VINCULACIONES DE RIESTRA DE LA CUESTA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIESTRA DE LA CUESTA JAVIER
Administrador Solidario
- Requejo Fernandez Samuel
- Riestra De La Cuesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801 , F 9, S 8, H AS 39975, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-33
Empresa: BIONORDOM SL
Administrador Unico
- Riestra De La Cuesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 81, S 8, H AS 46773, I/A 3 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-33
Empresa: BIONORDOM SL
Administrador Unico
- Riestra De La Cuesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 80, S 8, H AS 46773, I/A 2 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-33
Empresa: BIONORDOM SL
Administrador Unico
- Riestra De La Cuesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 76, S 8, H AS 46773, I/A 1 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-33
Administrador Solidario
- Requejo Fernandez Samuel
- Riestra De La Cuesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801 , F 8, S 8, H AS 39975, I/A 1 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-33
Información de RIESTRA DE LA CUESTA JAVIER
Mostramos los datos de RIESTRA DE LA CUESTA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIESTRA DE LA CUESTA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos