RIESGO GONZALEZ IGNACIO RAMON CARLOS
Informe ejecutivo de RIESGO GONZALEZ IGNACIO RAMON CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIESGO GONZALEZ IGNACIO RAMON CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA MEDICA ESPECIALIZADA SL | Administrador Unico | 18/06/2014 | 08/01/2024 |
FERREIRO ALVAREZ SALUD SL | Administrador Unico | 22/04/2021 | 08/01/2024 |
VINCULACIONES DE RIESGO GONZALEZ IGNACIO RAMON CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIESGO GONZALEZ IGNACIO RAMON CARLOS
Empresa: CONSULTORIA MEDICA ESPECIALIZADA SL
Administrador Unico
- Riesgo Gonzalez Ignacio Ramon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32405 , F 114, S 8, H M 583269, I/A 2 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: FERREIRO ALVAREZ SALUD SL
Administrador Unico
- Riesgo Gonzalez Ignacio Ramon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19182 , F 179, S 8, H M 335783, I/A 4 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: FERREIRO ALVAREZ SALUD SL
Administrador Unico
- Riesgo Gonzalez Ignacio Ramon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19182 , F 179, S 8, H M 335783, I/A 3 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Empresa: CONSULTORIA MEDICA ESPECIALIZADA SL
Administrador Unico
- Riesgo Gonzalez Ignacio Ramon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32405 , F 112, S 8, H M 583269, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Información de RIESGO GONZALEZ IGNACIO RAMON CARLOS
Mostramos los datos de RIESGO GONZALEZ IGNACIO RAMON CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIESGO GONZALEZ IGNACIO RAMON CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos