RIERA VILA TOMAS
Informe ejecutivo de RIERA VILA TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIERA VILA TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACION SA | Administrador Unico | 14/04/2021 |
VINCULACIONES DE RIERA VILA TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA VILA TOMAS
Empresa: UGL UNION GENERAL DE LIMPIEZA SL
Liquidador
- Riera Vila Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32270 , F 125, S 8, H B 129170, I/A 7 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-08
Empresa: UGL UNION GENERAL DE LIMPIEZA SL
Administrador
- Riera Vila Tomas
Liquidador
- Riera Vila Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32270 , F 125, S 8, H B 129170, I/A 7 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-08
Administrador Unico
- Riera Vila Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27132 , F 169, S 8, H B 69874, I/A 29 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08
Administrador Unico
- Riera Vila Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27132 , F 166, S 8, H B 69874, I/A 23 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: COMPAÑIA EXPLOTADORA GOBI SL
Liquidador
- Riera Vila Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 11, S 8, H T 5438, I/A 11 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-43
Empresa: COMPAÑIA EXPLOTADORA GOBI SL
Administrador Unico
- Riera Vila Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 11, S 8, H T 5438, I/A 11 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-43
Administrador Unico
- Riera Vila Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27132 , F 165, S 8, H B 69874, I/A 18 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Información de RIERA VILA TOMAS
Mostramos los datos de RIERA VILA TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA VILA TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos