RIERA VERDUGO ALBA MARCELA
Informe ejecutivo de RIERA VERDUGO ALBA MARCELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIERA VERDUGO ALBA MARCELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS RICURAS DE SOFIA 54 SL | Socio Unico | 08/01/2024 | |
LAS RICURAS DE SOFIA 54 SL | Administrador Unico | 08/01/2024 | |
LAS DELICIAS DEL CAUCA SL | Apoderado | 05/02/2021 | |
PASTELERIA EL ALBA SL | Apoderado | 10/06/2016 | |
EL ALBA ET MOI SL | Apoderado | 10/06/2016 | |
EL ALBA ET MOI SL | Socio Unico | 04/06/2014 |
VINCULACIONES DE RIERA VERDUGO ALBA MARCELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA VERDUGO ALBA MARCELA
Empresa: LAS RICURAS DE SOFIA 54 SL
Administrador Unico
- Riera Verdugo Alba Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46185 , F 90, S 8, H M 811356, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: LAS RICURAS DE SOFIA 54 SL
Socio Único
- Riera Verdugo Alba Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46185 , F 90, S 8, H M 811356, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: LAS DELICIAS DEL CAUCA SL
Apoderado
- Riera Verdugo Alba Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41074 , F 189, S 8, H M 728367, I/A 2 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: EL ALBA ET MOI SL
Apoderado
- Riera Verdugo Alba Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32302 , F 67, S 8, H M 581437, I/A 3 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: PASTELERIA EL ALBA SL
Apoderado
- Riera Verdugo Alba Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 140, S 8, H M 501901, I/A 3 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: EL ALBA ET MOI SL
Administrador Unico
- Riera Verdugo Alba Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32302 , F 66, S 8, H M 581437, I/A 2 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: EL ALBA ET MOI SL
Administrador Unico
- Riera Verdugo Alba Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32302 , F 65, S 8, H M 581437, I/A 1 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Empresa: EL ALBA ET MOI SL
Socio Único
- Riera Verdugo Alba Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32302 , F 65, S 8, H M 581437, I/A 1 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Información de RIERA VERDUGO ALBA MARCELA
Mostramos los datos de RIERA VERDUGO ALBA MARCELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA VERDUGO ALBA MARCELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos