RIERA VALLES RAMON
Informe ejecutivo de RIERA VALLES RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIERA VALLES RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHEMPEX SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 08/02/2019 | |
CQR CHEMICAL SPECIALTIES SL | Apoderado Solidario | 08/02/2019 |
VINCULACIONES DE RIERA VALLES RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA VALLES RAMON
Empresa: CQR CHEMICAL SPECIALTIES SL
Apoderado Solidario
- Riera Valles Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42098 , F 69, S 8, H B 401909, I/A 6 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Empresa: CHEMPEX SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Riera Valles Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 65, S 8, H B 522166, I/A 2 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Empresa: 3V HIBERIA SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Riera Valles Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43787 , F 98, S 8, H B 438319, I/A 5 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-08
Empresa: 3V HIBERIA SL
Apoderado Solidario
- Riera Valles Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43787 , F 97, S 8, H B 438319, I/A 3 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: 3V HIBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Marco Petri
- Riera Valles Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43787 , F 96, S 8, H B 438319, I/A 2 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-08
Empresa: 3V HIBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Marco Petri
- Riera Valles Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43787 , F 95, S 8, H B 438319, I/A 1 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Información de RIERA VALLES RAMON
Mostramos los datos de RIERA VALLES RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA VALLES RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos