RIERA PRATS MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de RIERA PRATS MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIERA PRATS MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FC ACTIVITE 62 GESTION INTEGRAL SL | Administrador Unico | 29/05/2017 | 10/05/2019 |
GRUPO PLAYAS SAN JUAN MUCHAVISTA SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2011 | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE RIERA PRATS MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA PRATS MARIA AMPARO
Empresa: FC ACTIVITE 62 GESTION INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Riera Prats Maria Amparo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 63, S 8, H A 155376, I/A 2 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-03
Empresa: FC ACTIVITE 62 GESTION INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Riera Prats Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 62, S 8, H A 155376, I/A 1 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-03
Empresa: GRUPO PLAYAS SAN JUAN MUCHAVISTA SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Bracho Manuel
- Riera Prats Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3514 , F 213, S 8, H A 124838, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-03
Empresa: GRUPO PLAYAS SAN JUAN MUCHAVISTA SL
Administrador Mancomunado
- Estrada Martinez Cesar Fernando
- Navarro Bracho Manuel
- Riera Prats Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3514 , F 212, S 8, H A 124838, I/A 1 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-03
Información de RIERA PRATS MARIA AMPARO
Mostramos los datos de RIERA PRATS MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA PRATS MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos