RIERA GIRONZA ANA BELEN
Informe ejecutivo de RIERA GIRONZA ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIERA GIRONZA ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL SUELDO JAQUES SL | Administrador Solidario | 19/11/2014 | 10/10/2023 |
FRANCIA IMPORT AUTOS SL | Administrador Solidario | 11/12/2019 | |
IGUAPAR SL | Administrador Solidario | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE RIERA GIRONZA ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA GIRONZA ANA BELEN
Empresa: EL SUELDO JAQUES SL
Administrador Solidario
- Orella De Anitua Elena
- Riera Gironza Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 48, S 8, H HU 11973, I/A 2 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-22
Empresa: FRANCIA IMPORT AUTOS SL
Administrador Solidario
- Martin Iguacel Francis
- Riera Gironza Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403, L 234, F 21, S 8, H HU 4889, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-22
Empresa: IGUAPAR SL
Administrador Solidario
- Martin Iguacel Francis
- Riera Gironza Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339, L 174, F 76, S 8, H HU 4095, I/A 4 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-22
Empresa: EL SUELDO JAQUES SL
Administrador Solidario
- Orella De Anitua Elena
- Riera Gironza Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 47, S 8, H HU 11973, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-22
Información de RIERA GIRONZA ANA BELEN
Mostramos los datos de RIERA GIRONZA ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA GIRONZA ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos