RICOMA MUNTANE ANTONIO MARIA
Informe ejecutivo de RICOMA MUNTANE ANTONIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RICOMA MUNTANE ANTONIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLS EXPANSIO SL | Liquidador Solidario | 07/05/2013 | |
AMACIR CASTELL SL | Liquidador Solidario | 24/02/2012 | |
NHC SOSTRE TRES SL | Liquidador Solidario | 15/02/2012 | |
INMOBILIARIA RIGAL 2005 SL | Liquidador Solidario | 12/01/2012 | |
MERITUR 2002 SL | Liquidador Solidario | 12/01/2012 | |
VENDRELL EXPANSIO 2005 SL | Liquidador Solidario | 12/01/2012 | |
INMOBILIARIA AMACIR SA | Liquidador Solidario | 22/11/2010 | |
ANLAPOMA SL | Administrador Unico | 04/10/2010 | |
AMACIR VELODROM SL | Liquidador Solidario | 13/09/2010 | |
LAVUSHKA SL | Administrador Solidario | 02/07/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RICOMA MUNTANE ANTONIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICOMA MUNTANE ANTONIO MARIA
Empresa: INMOBILIARIA RICAM 2005 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ricoma Mañe Joaquin
- Ricoma Muntane Antonio Maria
- TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL
Presidente
Secretario
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 67, S 8, H T 30868, I/A 6 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-43
Empresa: VALLS EXPANSIO SL
Liquidador Solidario
- Aldecoa Llaurado Antonio
- Ricoma Mañe Joaquin Maria
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 199, S 8, H T 35221, I/A 3 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-43
Empresa: VALLS EXPANSIO SL
Administrador Solidario
- Aldecoa Llaurado Antonio
- Ricoma Mañe Joaquim Maria
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 199, S 8, H T 35221, I/A 3 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-43
Empresa: AMACIR CASTELL SL
Liquidador Solidario
- Ricoma Mañe Joaquim Maria
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 98, S 8, H T 25457, I/A 3 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Empresa: AMACIR CASTELL SL
Administrador Solidario
- Ricoma Mañe Joaquin Maria
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 98, S 8, H T 25457, I/A 3 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Empresa: NHC SOSTRE TRES SL
Liquidador Solidario
- Aldecoa Llaurado Antonio
- Ricoma Mañe Joaquin Maria
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 207, S 8, H T 29388, I/A 6 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-43
Empresa: NHC SOSTRE TRES SL
Administrador Solidario
- Aldecoa Llaurado Antonio
- Ricoma Mañe Joaquin
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 207, S 8, H T 29388, I/A 6 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-43
Empresa: VENDRELL EXPANSIO 2005 SL
Liquidador Solidario
- Aldecoa Llaurado Antonio
- Ricoma Mañe Joaquim Maria
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 36, S 8, H T 29526, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-43
Empresa: VENDRELL EXPANSIO 2005 SL
Administrador Solidario
- Aldecoa Llaurado Antonio
- Ricoma Mañe Joaquin Maria
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 36, S 8, H T 29526, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-43
Empresa: MERITUR 2002 SL
Liquidador Solidario
- Aldecoa Llaurado Antonio
- Ricoma Mañe Joaquin Maria
- Ricoma Muntane Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 203, S 8, H T 24980, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-43
VER MAS ACTOS
Información de RICOMA MUNTANE ANTONIO MARIA
Mostramos los datos de RICOMA MUNTANE ANTONIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICOMA MUNTANE ANTONIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos