RICO VILAR ANTONIO
Informe ejecutivo de RICO VILAR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RICO VILAR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTIFIC HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado | 26/03/2013 | 07/10/2021 |
CENTIFIC HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado | 07/10/2021 | |
CENTIFIC HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado | 08/04/2009 | 07/10/2021 |
CENTIFIC GLOBAL SOLUTIONS SL | Apoderado | 08/04/2009 | 04/10/2021 |
CENTIFIC GLOBAL SOLUTIONS SL | Apoderado | 04/10/2021 | |
CENTIFIC GLOBAL SOLUTIONS SL | Apoderado | 26/03/2013 | 04/10/2021 |
ARJOHUNTLEIGH IBERICA SL | Apoderado | 05/11/2015 |
VINCULACIONES DE RICO VILAR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO VILAR ANTONIO
Empresa: PACTERA HOLDINGS SPAIN SL
Apoderado
- Rico Vilar Antonio
- Rico Vilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40547 , F 54, S 8, H B 302695, I/A 17 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-08
Empresa: PACTERA TECHNOLOGY SPAIN SL
Apoderado
- Rico Vilar Antonio
- Rico Vilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 136, S 8, H B 149808, I/A 44 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-08
Empresa: ARJOHUNTLEIGH IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Adrian Martin Povey
- Craigh Harold Smith
- David Lucien Schild
- David Lucien Schild
- David Lucien Schild
- Esquinas Dessy Pablo
- Julian Dominic Schild
- Julian Dominic Schild
- Julian Dominic Schild
- Molina Perez Ester
- Molina Perez Ester
- Perez Mayato Carlos Manuel
- Rico Vilar Antonio
- Rico Vilar Antonio
- Robert Willem De Deugd
- Sharon Liesel Birtwistle
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42385 , F 169, S 8, H B 221784, I/A 38 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Empresa: PACTERA HOLDINGS SPAIN SL
Apoderado
- Alina Isabel Iancu
- Rico Vilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40547 , F 53, S 8, H B 302695, I/A 13 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: PACTERA TECHNOLOGY SPAIN SL
Apoderado
- Alina Isabel Iancu
- Rico Vilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 135, S 8, H B 149808, I/A 42 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: LOGOSCRIPT INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Rico Vilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40547 , F 51, S 8, H B 302695, I/A 9 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Empresa: LOGOSCRIPT SL
Apoderado
- Rico Vilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38899 , F 132, S 8, H B 149808, I/A 37 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Información de RICO VILAR ANTONIO
Mostramos los datos de RICO VILAR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO VILAR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos