RICO SANCHIS FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de RICO SANCHIS FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICO SANCHIS FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RISANTEX SL | Administrador Unico | 18/03/2016 | |
RISANTEX SL | Socio Unico | 08/01/2016 | |
BEST BREATHE COMPANY SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2015 | |
INNOVAONIL DESARROLLOS SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2010 |
VINCULACIONES DE RICO SANCHIS FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO SANCHIS FRANCISCO JOSE
Empresa: CLIPDORFIX SL
Liquidador Solidario
- Rico Sanchis Francisco Jose
- Tormo Hernandez Luis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 14, S 8, H A 110794, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-03
Empresa: CLIPDORFIX SL
Administrador Solidario
- Rico Sanchis Francisco Jose
- Tormo Hernandez Luis Vicente
Liquidador Solidario
- Rico Sanchis Francisco Jose
- Tormo Hernandez Luis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 14, S 8, H A 110794, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-03
Empresa: RISANTEX SL
Administrador Unico
- Rico Sanchis Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 194, S 8, H A 40645, I/A 6 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-03
Empresa: RISANTEX SL
Administrador Solidario
- Rico Sanchis Francisco Jose
- Rico Sempere Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 194, S 8, H A 40645, I/A 6 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-03
Empresa: RISANTEX SL
Socio Único
- Rico Sanchis Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 194, S 8, H A 40645, I/A 5 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-03
Empresa: BEST BREATHE COMPANY SL
Administrador Mancomunado
- Berenguer Rico Jose Pascual
- Moles Moles Jose
- Orts Paya David
- Orts Paya Raul
- Ribera Juan Jose Antonio
- Rico Sanchis Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 135, S 8, H A 130352, I/A 4 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-03
Empresa: INNOVAONIL DESARROLLOS SL
Administrador Mancomunado
- Albero Mira Cesar
- Berenguer Rico Jose Pascual
- Moles Moles Jose
- Orts Paya David
- Rico Sanchis Francisco Jose
- Vila Rico Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 155, S 8, H A 123692, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-03
Información de RICO SANCHIS FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de RICO SANCHIS FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO SANCHIS FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos