RICO RICO JAIME
Informe ejecutivo de RICO RICO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RICO RICO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILIA RICO DE SANZ Y RICO SL | Administrador Mancomunado | 14/09/2022 | |
J RICO SA | Presidente | 16/11/2011 | 11/08/2016 |
J RICO SA | Consejero | 16/11/2011 | 11/08/2016 |
CANTISA SA | Presidente | 16/11/2011 | 09/08/2016 |
CANTISA SA | Consejero | 16/11/2011 | 09/08/2016 |
VINCULACIONES DE RICO RICO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO RICO JAIME
Empresa: FAMILIA RICO DE SANZ Y RICO SL
Administrador Mancomunado
- Consuelo Rico Garcia
- Rico Rico Jaime
- Rico Rico Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175, L 250, F 28, S 8, H SE 10852, I/A 6 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-41
Empresa: J RICO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rico Rico Jaime
- Rico Rodenes Jaime
- Rico Rodenes Jose Luis
Presidente
- Rico Rico Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3976, L 1288, F 210, S 8, H V 17461, I/A 14 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-46
Empresa: CANTISA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rico Rico Jaime
- Rico Rodenes Jaime
- Rico Rodenes Jose Luis
Presidente
- Rico Rico Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 1909, F 144, S 8, H V 28235, I/A 24 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Empresa: CANTISA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rico Rico Jaime
- Rico Rodenes Jaime
- Rico Rodenes Jose Luis
Presidente
- Rico Rico Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 1909, F 143, S 8, H V 28235, I/A 21 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-46
Empresa: CANTISA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rico Rico Jaime
- Rico Rodenes Jaime
- Rico Rodenes Jose Luis
Presidente
- Rico Rico Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 1909, F 143, S 8, H V 28235, I/A 21 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-46
Empresa: J RICO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rico Rico Jaime
- Rico Rodenes Jaime
- Rico Rodenes Jose Luis
Presidente
- Rico Rico Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3976, L 1288, F 209, S 8, H V 17461, I/A 13 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-46
Empresa: J RICO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rico Rico Jaime
- Rico Rodenes Jaime
- Rico Rodenes Jose Luis
Presidente
- Rico Rico Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3976, L 1288, F 209, S 8, H V 17461, I/A 13 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-46
Información de RICO RICO JAIME
Mostramos los datos de RICO RICO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO RICO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos