RICO PINA ERNESTO
Informe ejecutivo de RICO PINA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RICO PINA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO PINA ERNESTO
Empresa: CODALRENT SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lucas Hernandez Manuel
- Perez Hernandez Joaquin
- Rico Pina Ernesto
- Ruiz Colomina Inmaculada
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 215, S 8, H A 44463, I/A 10 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-03
Empresa: CODALRENT SL
Consejero
- Lucas Hernandez Manuel
- Perez Hernandez Joaquin
- Rico Pina Ernesto
- Ruiz Colomina Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 214, S 8, H A 44463, I/A 9 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-03
Empresa: CODALRENT SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 214, S 8, H A 44463, I/A 8 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-03
Empresa: CODALRENT SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 214, S 8, H A 44463, I/A 7 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-03
Información de RICO PINA ERNESTO
Mostramos los datos de RICO PINA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO PINA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos