RICO GARCIA INES MARCOS
Informe ejecutivo de RICO GARCIA INES MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICO GARCIA INES MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLANA ELEVEN SL | Administrador Solidario | 02/02/2017 | |
GRANTE 97 SL | Presidente | 12/09/2012 | |
CILIDO SA | Secretario | 16/07/2010 | |
CILIDO SA | Consejero Delegado Solidario | 16/07/2010 | |
CILIDO SA | Consejero | 16/07/2010 | |
SALA DE FIESTAS Y GRAN TEATRO SA | Consejero Delegado Solidario | 16/07/2010 | |
SALA DE FIESTAS Y GRAN TEATRO SA | Vicepresidente | 16/07/2010 | |
SALA DE FIESTAS Y GRAN TEATRO SA | Consejero | 16/07/2010 |
VINCULACIONES DE RICO GARCIA INES MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO GARCIA INES MARCOS
Empresa: CILIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Rico Garcia Ines Ignacio
- Rico Garcia Ines Marcos
- Sanchez Arroyo Maria Cristina
Consejero
- Rico Garcia Ines Ignacio
- Rico Garcia Ines Marcos
- Sanchez Arroyo Maria Cristina
Presidente
Secretario
- Rico Garcia Ines Marcos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618, L 409, F 213, S 8, H BU 1423, I/A 13 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-09
Empresa: SALA DE FIESTAS Y GRAN TEATRO SA
Consejero Delegado Solidario
- Rico Garcia Ines Ignacio
- Rico Garcia Ines Marcos
- Sanchez Arroyo Maria Cristina
Consejero
- Rico Garcia Ines Ignacio
- Rico Garcia Ines Marcos
- Sanchez Arroyo Maria Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rico Garcia Ines Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515, L 306, F 159, S 8, H BU 1413, I/A 12 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-09
Empresa: LLANA ELEVEN SL
Administrador Solidario
- Cubillo Martinez Fernando
- Garilleti Peña Ricardo
- Rico Garcia Ines Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726, L 517, F 152, S 8, H BU 16841, I/A 1 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-09
Empresa: GRANTE 97 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Rico Garcia Ines Marcos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12061 , F 49, S 8, H M 190022, I/A 8 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: GRANTE 97 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Rico Garcia Ines Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12061 , F 49, S 8, H M 190022, I/A 8 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: SALA DE FIESTAS Y GRAN TEATRO SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Ines Martinez Maria Belen
- Rico Garcia Ines Marcos
- Sanchez Arroyo Maria Cristina
Consejero
- Garcia Ines Martinez Maria Belen
- Rico Garcia Ines Marcos
- Sanchez Arroyo Maria Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rico Garcia Ines Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515, L 306, F 158, S 8, H BU 1413, I/A 10 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-09
Empresa: CILIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Ines Martinez Maria Belen
- Rico Garcia Ines Marcos
- Sanchez Arroyo Maria Cristina
Consejero
- Garcia Ines Martinez Maria Belen
- Rico Garcia Ines Marcos
- Sanchez Arroyo Maria Cristina
Presidente
Secretario
- Rico Garcia Ines Marcos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250, L 41, F 172, S 8, H BU 1423, I/A 11 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-09
Información de RICO GARCIA INES MARCOS
Mostramos los datos de RICO GARCIA INES MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO GARCIA INES MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos