RICO GALVE JESUS
Informe ejecutivo de RICO GALVE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RICO GALVE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO GALVE JESUS
Empresa: MI FORTUNATO IBERICA SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Torres Patricia
- Rico Galve Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32905 , F 106, S 8, H M 592436, I/A 2 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Empresa: MI FORTUNATO IBERICA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Torres Patricia
- Rico Galve Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32905 , F 106, S 8, H M 592436, I/A 2 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Empresa: MI FORTUNATO IBERICA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Torres Patricia
- Rico Galve Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32905 , F 105, S 8, H M 592436, I/A 1 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Empresa: ICARO JOYEROS SL
Apoderado
- Rico Galve Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32497 , F 189, S 8, H M 584951, I/A 2 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Información de RICO GALVE JESUS
Mostramos los datos de RICO GALVE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO GALVE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos