RICHARDS HELEN-JAYNE
Informe ejecutivo de RICHARDS HELEN-JAYNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICHARDS HELEN-JAYNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELICIOSO Y EXCLUSIVO SL | Administrador Unico | 23/05/2023 |
VINCULACIONES DE RICHARDS HELEN-JAYNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICHARDS HELEN-JAYNE
Empresa: DELICIOSO Y EXCLUSIVO SL
Administrador Unico
- Richards Helen-jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 216, S 8, H PM 61360, I/A 8 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-07
Empresa: DELICIOSO Y EXCLUSIVO SL
Administrador Solidario
- Hill Gareth Mark
- Richards Helen-jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 216, S 8, H PM 61360, I/A 7 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-07
Empresa: DELICIOSO Y EXCLUSIVO SL
Administrador Solidario
- Hill Gareth Mark
- Richards Helen-jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 157, S 8, H PM 61360, I/A 5 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-07
Empresa: DELICIOSO Y EXCLUSIVO SL
Administrador Unico
- Richards Helen-jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 157, S 8, H PM 61360, I/A 5 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-07
Empresa: DELICIOSO Y EXCLUSIVO SL
Socio Único
- Richards Helen-jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 156, S 8, H PM 61360, I/A 3 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-07
Empresa: DELICIOSO Y EXCLUSIVO SL
Administrador Unico
- Richards Helen-jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 156, S 8, H PM 61360, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-07
Empresa: DELICIOSO Y EXCLUSIVO SL
Administrador Solidario
- Painter Violetta
- Richards Helen-jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 156, S 8, H PM 61360, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-07
Información de RICHARDS HELEN-JAYNE
Mostramos los datos de RICHARDS HELEN-JAYNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICHARDS HELEN-JAYNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos