RICHARD WILKINSON
Informe ejecutivo de RICHARD WILKINSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RICHARD WILKINSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRANE GLOBAL HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 21/09/2016 | 10/06/2020 |
MONEY CONTROLS SA | Consejero | 15/04/2010 | 07/09/2011 |
VINCULACIONES DE RICHARD WILKINSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICHARD WILKINSON
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Richard Wilkinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 34, S 8, H B 233673, I/A 35 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Eugene Eskildsen
- Richard Maue
- Richard Wilkinson
- Tazewell Rowe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 33, S 8, H B 233673, I/A 31 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-08
Empresa: MONEY CONTROLS SA
Consejero
- Michael Andrew Innes
- Richard Wilkinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 158, S 8, H B 61618, I/A 38 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Información de RICHARD WILKINSON
Mostramos los datos de RICHARD WILKINSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICHARD WILKINSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos