RICHARD SPENCER YEOMANS
Informe ejecutivo de RICHARD SPENCER YEOMANS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICHARD SPENCER YEOMANS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOET HENNESSY ESPAÑA SA | Apoderado | 05/03/2013 | 16/02/2017 |
MOET HENNESSY ESPAÑA SA | Consejero | 14/03/2013 | 05/08/2014 |
VINCULACIONES DE RICHARD SPENCER YEOMANS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICHARD SPENCER YEOMANS
Empresa: MOET HENNESSY ESPAÑA SA
Apoderado
- Richard Spencer Yeomans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45470 , F 182, S 8, H B 102797, I/A 98 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: MOET HENNESSY ESPAÑA SA
Consejero
- Richard Spencer Yeomans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 180, S 8, H B 102797, I/A 92 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Empresa: MOET HENNESSY ESPAÑA SA
Consejero
- Graham William Boyes
- Richard Spencer Yeomans
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 178, S 8, H B 102797, I/A 88 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Empresa: MOET HENNESSY ESPAÑA SA
Apoderado
- Richard Spencer Yeomans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 176, S 8, H B 102797, I/A 86 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Información de RICHARD SPENCER YEOMANS
Mostramos los datos de RICHARD SPENCER YEOMANS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICHARD SPENCER YEOMANS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos