RICHARD RAMON GONZALEZ FARIA
Informe ejecutivo de RICHARD RAMON GONZALEZ FARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICHARD RAMON GONZALEZ FARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS Y GESTIONES DEL VALLES SL | Administrador Unico | 03/06/2021 |
VINCULACIONES DE RICHARD RAMON GONZALEZ FARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICHARD RAMON GONZALEZ FARIA
Empresa: INTERIORISMO SABADELL SL
Administrador Unico
- Richard Ramon Gonzalez Faria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48242 , F 181, S 8, H B 577195, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Empresa: INTERIORISMO SABADELL SL
Administrador Unico
- Richard Ramon Gonzalez Faria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48242 , F 180, S 8, H B 577195, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Empresa: REFORMAS Y GESTIONES DEL VALLES SL
Administrador Unico
- Richard Ramon Gonzalez Faria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44680 , F 145, S 8, H B 463325, I/A 4 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Información de RICHARD RAMON GONZALEZ FARIA
Mostramos los datos de RICHARD RAMON GONZALEZ FARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICHARD RAMON GONZALEZ FARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos