RICHARD OLIVER REILLY
Informe ejecutivo de RICHARD OLIVER REILLY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICHARD OLIVER REILLY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZUL HANDLING SPAIN LIMITED | R.L.C.Per.S. | 28/03/2024 | |
INTERNATIONAL GSE LEASING SL | Administrador Solidario | 22/03/2022 | |
IOLARISH SL | Administrador Solidario | 17/06/2021 | |
TRAVEL LABS SPAIN AVIATION SOLUTIONS SL | Apoderado | 09/10/2019 | |
TRAVEL LABS SPAIN AVIATION SOLUTIONS SL | Consejero | 13/06/2018 | |
IHANDLING AVIATION AIRLINES AIRPORTS SL | Administrador Unico | 10/01/2017 |
VINCULACIONES DE RICHARD OLIVER REILLY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICHARD OLIVER REILLY
Empresa: AZUL HANDLING SPAIN LIMITED
R.L.C.Per.S.
- Darrel Thomas Hughes
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 120, S 8, H GI 70257, I/A 2 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-17
Empresa: AZUL HANDLING SPAIN LIMITED
R.L.C.Perma.
- Darrel Thomas Hughes
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 120, S 8, H GI 70257, I/A 2 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-17
Empresa: INTERNATIONAL GSE LEASING SL
Administrador Solidario
- Carlos Roberto Ortiz Lopez
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 108, S 8, H GI 63300, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-17
Empresa: INTERNATIONAL GSE LEASING SL
Administrador Mancomunado
- Carlos Roberto Ortiz Lopez
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 108, S 8, H GI 63300, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-17
Empresa: AZUL HANDLING SPAIN LIMITED
R.L.C.Perma.
- Darrel Thomas Hughes
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 120, S 8, H GI 70257, I/A 1 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-17
Empresa: IOLARISH SL
Administrador Solidario
- Gloria Francisca Martinez Macho
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 11, S 8, H GI 67986, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-17
Apoderado
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 142, S 8, H GI 61888, I/A 5 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 142, S 8, H GI 61888, I/A 4 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-17
Administrador Unico
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 142, S 8, H GI 61888, I/A 4 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-17
Empresa: INTERNATIONAL GSE LEASING SL
Administrador Mancomunado
- Carlos Roberto Ortiz Lopez
- Richard Oliver Reilly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 105, S 8, H GI 63300, I/A 1 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-17
VER MAS ACTOS
Información de RICHARD OLIVER REILLY
Mostramos los datos de RICHARD OLIVER REILLY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICHARD OLIVER REILLY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos