RICARTE RICARTE ANTONIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de RICARTE RICARTE ANTONIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICARTE RICARTE ANTONIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIFSER SOLUTION SL | Administrador Unico | 17/01/2022 | |
ALBATERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL | Socio Unico | 21/04/2021 | |
ALBATERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 21/04/2021 | |
RICARTE ASESORES SL | Socio Unico | 06/05/2020 | |
AIR HOME MUEBLES DE DISEÑO SOSTENIBLE SL | Administrador Solidario | 07/05/2018 | |
RICARTE ASESORES SL | Administrador Unico | 17/05/2012 |
VINCULACIONES DE RICARTE RICARTE ANTONIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICARTE RICARTE ANTONIO FRANCISCO
Empresa: EXCLUSIVAS LU&AN SL
Administrador Unico
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 122, S 8, H A 177120, I/A 2 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-03
Empresa: DIFSER SOLUTION SL
Administrador Unico
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4439 , F 96, S 8, H A 177893, I/A 1 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-03
Empresa: EXCLUSIVAS LU&AN SL
Administrador Unico
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 122, S 8, H A 177120, I/A 1 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-03
Empresa: EXCLUSIVAS LU&AN SL
Socio Único
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 122, S 8, H A 177120, I/A 1 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-03
Administrador Unico
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4132 , F 205, S 8, H A 160554, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-03
Administrador Solidario
- Molina Lopez Jaime Jose
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4132 , F 205, S 8, H A 160554, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-03
Socio Único
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4132 , F 205, S 8, H A 160554, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-03
Empresa: RICARTE ASESORES SL
Socio Único
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 117, S 8, H A 130112, I/A 5 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-03
Administrador Solidario
- Molina Lopez Jaime Jose
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4132 , F 205, S 8, H A 160554, I/A 1 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-03
Administrador Solidario
- Cayuelas Zapata Jose
- Ricarte Ricarte Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4088 , F 177, S 8, H A 158038, I/A 2 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-03
VER MAS ACTOS
Información de RICARTE RICARTE ANTONIO FRANCISCO
Mostramos los datos de RICARTE RICARTE ANTONIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICARTE RICARTE ANTONIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos