RICARTE CASAREJOS SERGIO
Informe ejecutivo de RICARTE CASAREJOS SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RICARTE CASAREJOS SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICARTE CASAREJOS SERGIO
Empresa: SELOPIN SL
Apoderado
- Ricarte Casarejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 202, S 8, H NA 39452, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-31
Empresa: SELOPIN SL
Administrador Unico
- Ricarte Casarejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 202, S 8, H NA 39452, I/A 2 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-31
Empresa: SELOPIN SL
Administrador Unico
- Ricarte Casarejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 200, S 8, H NA 39452, I/A 1 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-31
Empresa: SELOPIN SL
Socio Único
- Ricarte Casarejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 200, S 8, H NA 39452, I/A 1 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-31
Administrador Solidario
- Ricarte Casarejos Jesus Javier
- Ricarte Casarejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 213, S 8, H NA 19110, I/A 7 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-31
Información de RICARTE CASAREJOS SERGIO
Mostramos los datos de RICARTE CASAREJOS SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICARTE CASAREJOS SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos