RICART PAYA ALBERTO
Informe ejecutivo de RICART PAYA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICART PAYA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIFI 2021 SL | Administrador Unico | 11/05/2021 | |
TABLESTACAS Y PILOTES SA | Administrador Unico | 28/03/2017 | |
NOTEPE 2015 SL | Administrador Unico | 21/10/2014 | |
MILMAS 2015 SL | Administrador Unico | 21/10/2014 | |
I F 3 GRUPO CONSTRUCTOR Y PROMOTOR SL | Administrador Unico | 14/08/2014 | |
BCN QUIMICS 2014 SL | Administrador Unico | 12/06/2014 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS KABAKAN SL | Representante | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE RICART PAYA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICART PAYA ALBERTO
Empresa: TRACIR 13 SL
Administrador Unico
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47808 , F 31, S 8, H B 562854, I/A 2 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: SIFI 2021 SL
Administrador Unico
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47807 , F 26, S 8, H B 562819, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: TRACIR 13 SL
Administrador Unico
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47808 , F 30, S 8, H B 562854, I/A 1 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: TABLESTACAS Y PILOTES SA
Administrador Unico
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10192 , F 214, S 8, H M 162584, I/A 28 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: MILMAS 2015 SL
Administrador Unico
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44509 , F 178, S 8, H B 458224, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Empresa: NOTEPE 2015 SL
Administrador Unico
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44509 , F 173, S 8, H B 458223, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Administrador Unico
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32181 , F 4, S 8, H B 209622, I/A 3 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-08
Empresa: BCN QUIMICS 2014 SL
Administrador Unico
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44359 , F 44, S 8, H B 453809, I/A 1 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
Empresa: DESARROLLOS INMOBILIARIOS KABAKAN SL
Administrador Unico
Representante
- Ricart Paya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 129, S 8, H M 545581, I/A 3 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Información de RICART PAYA ALBERTO
Mostramos los datos de RICART PAYA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICART PAYA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos