RICARD BATALLE ARMENGOL
Informe ejecutivo de RICARD BATALLE ARMENGOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RICARD BATALLE ARMENGOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBLES JOAN BATALLER SL | Administrador Unico | 09/07/2009 |
VINCULACIONES DE RICARD BATALLE ARMENGOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICARD BATALLE ARMENGOL
Empresa: ZAPPING GIRONA SL
Administrador Mancomunado
- Pere Esparraguera Fors
- Ricard Batalle Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 146, S 8, H GI 37895, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-17
Empresa: BATALLE-TARRE SL
Administrador Mancomunado
- Josep Tarre Saubi
- Ricard Batalle Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 207, S 8, H GI 42354, I/A 2 (23/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-17
Empresa: BROYER XXI SL
Administrador Unico
- Ricard Batalle Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 79, S 8, H GI 48214, I/A 9 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-17
Empresa: BROYER XXI SL
Nuevo Socio Único
- Ricard Batalle Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 79, S 8, H GI 48214, I/A 6 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-17
Empresa: BROYER XXI SL
Administrador Unico
- Ricard Batalle Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 79, S 8, H GI 48214, I/A 5 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-17
Empresa: OPFIKON XXI SL
Administrador Unico
- Ricard Batalle Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 218, S 8, H GI 51392, I/A 3 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-17
Empresa: OPFIKON XXI SL
Nuevo Socio Único
- Ricard Batalle Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 217, S 8, H GI 51392, I/A 2 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-17
Empresa: INMOBLES JOAN BATALLER SL
Administrador Unico
- Ricard Batalle Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 208, S 8, H GI 26296, I/A 3 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-17
Información de RICARD BATALLE ARMENGOL
Mostramos los datos de RICARD BATALLE ARMENGOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICARD BATALLE ARMENGOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos