RIBOT MANZANO ESTEBAN
Informe ejecutivo de RIBOT MANZANO ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIBOT MANZANO ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYMPLUM MARKETPLACE HOLDING SL | Administrador Unico | 15/07/2024 | |
SURICATA SOFTWARE SOLUTIONS SL | Socio Unico | 02/03/2012 | |
SURICATA SOFTWARE SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE RIBOT MANZANO ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBOT MANZANO ESTEBAN
Empresa: SYMPLUM MARKETPLACE HOLDING SL
Administrador Unico
- Ribot Manzano Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828196, I/A 1 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: EPICENTRUM CLOUD SERVICES SL
Administrador Unico
- Ribot Manzano Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38321 , F 105, S 8, H M 681823, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: EPICENTRUM CLOUD SERVICES SL
Socio Único
- Ribot Manzano Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38321 , F 105, S 8, H M 681823, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: ASITUR ASISTENCIA SA
Apoderado
- Ribot Manzano Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 143, S 8, H M 13558, I/A 78 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: ASITUR ASISTENCIA SA
Apoderado
- Ribot Manzano Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 138, S 8, H M 13558, I/A 66 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: SURICATA SOFTWARE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Ribot Manzano Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29532 , F 166, S 8, H M 531484, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: SURICATA SOFTWARE SOLUTIONS SL
Socio Único
- Ribot Manzano Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29532 , F 166, S 8, H M 531484, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Información de RIBOT MANZANO ESTEBAN
Mostramos los datos de RIBOT MANZANO ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBOT MANZANO ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos