RIBOT GARCIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de RIBOT GARCIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIBOT GARCIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 17/04/2019 | |
SPARTANBURG PROPERTY SL | Apoderado Solidario | 01/03/2017 | |
DUCKLAKE INVEST SL | Apoderado Solidario | 28/02/2017 | |
MARKDALE SL | Apoderado Solidario | 28/02/2017 | |
MARKDALE SL | Apoderado Solidario | 25/01/2017 | |
SPARTANBURG PROPERTY SL | Apoderado Solidario | 27/10/2016 | |
DUCKLAKE INVEST SL | Apoderado Solidario | 27/10/2016 | |
INEE HOLDCO PAJARITOS 39 SL | Apoderado | 09/02/2016 | |
ROCKHAMPTON INVEST SL | Apoderado | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE RIBOT GARCIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBOT GARCIA MONTSERRAT
Empresa: ANTICIPA REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Abenza Ponce Antonio
- Acosta Ramirez Miguel Pedro
- Alonso Lozano Luciano
- Arellano Gil Marisa
- Aventin Pujol Maria
- Ba Forne Maria Luisa
- Benito Rincon Rebeca
- Boltaña Poveda Merce
- Braña Abascal Alejandro
- Cais Fontanella Helena
- Campos Leon Francisco
- Capdevila Royano Luis Pastor
- Carmona Parraga Isidoro
- Cartagena Vime Roger
- Chiva Ibañez Sandra
- Clemente Osuna Jessica
- Cobas Camarero Margarita
- Cuevas Pereda Mercedes
- De Salas Smith Adelaida
- Delgado Rodriguez Pina Javier
- Garcia Docal Enrique
- Garcia Moliz Juan Javier
- Garcia Romero Edith
- Garcia Zamora Antonio
- Gomez Cambronero De La Maza Rafael
- Gomez Santos Ana Belen
- Gonzalez Catala Jaume
- Gui Usabiaga Marcos
- Horcajada Cardador Jesus
- Larramona Mora Daniel
- Lezcano Hidalgo Iosu Aingeru
- Llunell Pi Marc
- Lopez Gallego Antonio
- Marin Diez Arturo
- Martin Fernandez Agueda
- Medina Bonilla Concepcion
- Moreno Mendoza Agustin
- Murciano Santolaya Carlota
- Murillo De La Cuadra Joaquin
- Ortiz Torinos Ainara
- Perez Farga Berta
- Perez Pibernat Jordi
- Peter Mckenzie
- Puchol Gari Javier
- Puente Vazquez Yolene
- Recuerda Cespedosa Dulce Nombre De Maria
- Ribot Garcia Montserrat
- Rodriguez Ranchal Mercedes
- Rodriguez Roman Elisa
- Rodriguez Vega Monica
- Roig Ribera David
- Romero Morales Maria Debora
- Sallent Roig Inmaculada
- Sanchez Barco Miguel
- Sanchidrian Calvo Veronica
- Simo Planells Manuel
- Sotos Baya Carlos
- Tellado Ferreiro Miguel Angel
- Toribio Garcia Daniel Jose
- Zalabardo Bosch Inmaculada
- Zamorano Rubio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46380 , F 176, S 8, H B 454894, I/A 61 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-08
Empresa: SPARTANBURG SL
Apoderado Solidario
- Farres Pineda Jordi
- Martin Berzosa Adriana
- Ribot Garcia Montserrat
- Serra Trullas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45588 , F 91, S 8, H B 492815, I/A 14 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Empresa: MARKDALE SL
Apoderado Solidario
- Farres Pineda Jordi
- Martin Berzosa Adriana
- Ribot Garcia Montserrat
- Serra Trullas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45719 , F 12, S 8, H B 496822, I/A 22 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-08
Empresa: DUCKLAKE INVEST SL
Apoderado Solidario
- Farres Pineda Jordi
- Martin Berzosa Adriana
- Ribot Garcia Montserrat
- Serra Trullas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45588 , F 74, S 8, H B 492814, I/A 14 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-08
Empresa: MARKDALE SL
Apoderado Solidario
- Farres Pineda Jordi
- Martin Berzosa Adriana
- Ribot Garcia Montserrat
- Serra Trullas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45719 , F 11, S 8, H B 496822, I/A 20 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-08
Empresa: DUCKLAKE INVEST SL
Apoderado Solidario
- Farres Pineda Jordi
- Martin Berzosa Adriana
- Ribot Garcia Montserrat
- Serra Trullas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45588 , F 73, S 8, H B 492814, I/A 13 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-08
Empresa: SPARTANBURG SL
Apoderado Solidario
- Farres Pineda Jordi
- Martin Berzosa Adriana
- Ribot Garcia Montserrat
- Serra Trullas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45588 , F 90, S 8, H B 492815, I/A 12 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Empresa: INEE HOLDCO PAJARITOS 39 SL
Apoderado
- Farres Pineda Jordi
- Martin Berzosa Adriana
- Ribot Garcia Montserrat
- Serra I Trullas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34077 , F 28, S 8, H M 613068, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: ROCKHAMPTON INVEST SL
Apoderado
- Farres Pineda Jordi
- Irusta Jon
- Jie Zhu
- Ramirez De Dorado Felipe
- Ribot Garcia Montserrat
- Serra Trullas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 181, S 8, H M 586008, I/A 4 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Información de RIBOT GARCIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de RIBOT GARCIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBOT GARCIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos