RIBO DE ZULOAGA MARIA LAURA
Informe ejecutivo de RIBO DE ZULOAGA MARIA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIBO DE ZULOAGA MARIA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTATRADE SA | Administrador Solidario | 22/03/2023 | |
KAZOKU 2021 SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2021 | |
CONSULTOR DE CO2 SL | Administrador Unico | 14/12/2012 |
VINCULACIONES DE RIBO DE ZULOAGA MARIA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBO DE ZULOAGA MARIA LAURA
Empresa: ZEVERYS SL
Consejero
- De Zuloaga Arisa Carmen
- Ribo De Zuloaga Ana Isabel
- Ribo De Zuloaga Carmen Alejandra
- Ribo De Zuloaga Maria Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 190432, I/A 50 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-08
Empresa: ORTATRADE SA
Administrador Solidario
- Ribo De Zuloaga Ana Isabel
- Ribo De Zuloaga Carmen Alejandra
- Ribo De Zuloaga Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48411 , F 204, S 8, H B 583088, I/A 20 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: MONSAX SL
Consejero
- De Zuloaga Arisa Carmen
- Ribo De Zuloaga Ana Isabel
- Ribo De Zuloaga Carmen Alejandra
- Ribo De Zuloaga Maria Laura
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46869 , F 174, S 8, H B 190432, I/A 46 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: KAZOKU 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Forcada Farrerons Pere David
- Ribo De Zuloaga Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47920 , F 80, S 8, H B 566391, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
Empresa: CONSULTOR DE CO2 SL
Administrador Unico
- Ribo De Zuloaga Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43496 , F 86, S 8, H B 430876, I/A 1 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Información de RIBO DE ZULOAGA MARIA LAURA
Mostramos los datos de RIBO DE ZULOAGA MARIA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBO DE ZULOAGA MARIA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos