RIBES MORENO MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de RIBES MORENO MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIBES MORENO MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDALUZA DE CONSIGNACIONES Y CARGAS SL | Apoderado Solidario | 19/02/2020 | |
INCARGO ANDALUCIA-SUR SL | Apoderado | 19/07/2016 |
VINCULACIONES DE RIBES MORENO MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBES MORENO MARIA DEL ROSARIO
Apoderado Solidario
- Gandolfo Garcia Francisco Enrique
- Ribes Moreno Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 177, S 8, H CA 42150, I/A 8 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-11
Administrador Mancomunado
- Gandolfo Garcia Francisco Enrique
- Ribes Moreno Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 177, S 8, H CA 42150, I/A 7 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-11
Empresa: MUCHALANDENA SL
Administrador Mancomunado
- Ribes Moragues Francisco
- Ribes Moreno Maria Del Rosario
- Ribes Moreno Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 71, S 8, H CA 22477, I/A 6 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-11
Empresa: INCARGO ANDALUCIA-SUR SL
Apoderado
- Ribes Moreno Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 210, S 8, H CA 36636, I/A 18 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-11
Empresa: MUCHALANDENA SL
Administrador Mancomunado
- Ribes Moragues Francisco
- Ribes Moreno Maria Del Rosario
- Ribes Moreno Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 70, S 8, H CA 22477, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-11
Empresa: CONTENEDORES DEL ESTRECHO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barea Castro Francisco Manuel
- Marchante Rivera Francisco Javier
- Ribes Moreno Maria Del Rosario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29899 , F 37, S 8, H M 94786, I/A 9 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Empresa: OUT SHIP'S SERVICE SL
Administrador Mancomunado
- Ribes Moreno Maria Del Rosario
- Rivera Mateos Francisco Jose
- Rodriguez Lopez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 1, S 8, H CA 42150, I/A 1 (23/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-11
Información de RIBES MORENO MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de RIBES MORENO MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBES MORENO MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos