RIBES HANKINS JUAN
Informe ejecutivo de RIBES HANKINS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE RIBES HANKINS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBES INSTRUMENTAL SL | Administrador Unico | 18/04/2019 | |
COSTA NAO SL | Apoderado | 03/03/2015 | |
JAVEA PROPERTY CENTER SL | Administrador Unico | 27/05/2010 | |
SABIRA SA | Administrador Unico | 07/01/2010 | |
SA DE PROMOCION TURISTICA EUROPEA | Administrador Unico | 04/11/2009 | |
NAO MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 01/10/2009 | |
NAO PROPERTY SL | Administrador Unico | 01/10/2009 | |
JAVEA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 01/10/2009 | |
NAO RENTING SL | Administrador Unico | 30/09/2009 |
VINCULACIONES DE RIBES HANKINS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBES HANKINS JUAN
Empresa: RIBES INSTRUMENTAL SL
Administrador Unico
- Ribes Hankins Juan
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071 , F 81, S 8, H A 45503, I/A 6 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-03
Empresa: COSTA NAO SL
Apoderado
- Ribes Hankins Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 146, S 8, H A 39744, I/A 13 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-03
Empresa: JAVEA PROPERTY CENTER SL
Administrador Unico
- Ribes Hankins Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 58, S 8, H A 9065, I/A 10 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-03
Empresa: SABIRA SA
Administrador Unico
- Ribes Hankins Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422 , F 87, S 8, H A 119669, I/A 2 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-03
Empresa: SA DE PROMOCION TURISTICA EUROPEA
Administrador Unico
- Ribes Hankins Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 197, S 8, H A 42921, I/A 7 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-03
Empresa: JAVEA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Ribes Hankins Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 88, S 8, H A 88388, I/A 5 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-03
Empresa: NAO PROPERTY SL
Administrador Unico
- Ribes Hankins Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 134, S 8, H A 46083, I/A 7 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-03
Empresa: NAO MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Ribes Hankins Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071 , F 134, S 8, H A 45531, I/A 6 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-03
Empresa: NAO RENTING SL
Administrador Unico
- Ribes Hankins Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071 , F 118, S 8, H A 45523, I/A 6 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-03
Información de RIBES HANKINS JUAN
Mostramos los datos de RIBES HANKINS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBES HANKINS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos