RIBELLES DELTELL ANTONIO
Informe ejecutivo de RIBELLES DELTELL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIBELLES DELTELL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE SELECT FIRM SL | Administrador Unico | 28/01/2013 | 01/06/2015 |
UNION TRADE MARBLE AIE | Administrador Mancomunado | 26/12/2011 | |
MARMOLES COALMAR SL | Administrador Solidario | 28/09/2011 |
VINCULACIONES DE RIBELLES DELTELL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBELLES DELTELL ANTONIO
Empresa: THE SELECT FIRM SL
Administrador Unico
- Ribelles Deltell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 127, S 8, H A 133255, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-03
Empresa: THE SELECT FIRM SL
Administrador Unico
- Ribelles Deltell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 126, S 8, H A 133255, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-03
Empresa: UNION TRADE MARBLE AIE
Administrador Mancomunado
- Juan Canto Vicente
- Perea Riquelme Jose
- Ribelles Deltell Antonio
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 157, S 8, H A 46795, I/A 6 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-03
Empresa: MARMOLES COALMAR SL
Administrador Solidario
- Palomares Segura Joaquin Antonio
- Ribelles Deltell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1179 , F 174, S 8, H A 1103, I/A 6 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-03
Información de RIBELLES DELTELL ANTONIO
Mostramos los datos de RIBELLES DELTELL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBELLES DELTELL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos