RIBEIRO DO AMARAL JOSE
Informe ejecutivo de RIBEIRO DO AMARAL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIBEIRO DO AMARAL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVINE LOVE THE ARTISAM CREATOR SL | Administrador Solidario | 02/12/2021 | |
DIVINE HOME SL | Administrador Solidario | 05/07/2021 | |
ES PLA DE SA TALAIA SL | Administrador Unico | 17/05/2021 | |
LIQUID MUSIC SL | Administrador Unico | 21/04/2021 |
VINCULACIONES DE RIBEIRO DO AMARAL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBEIRO DO AMARAL JOSE
Empresa: DIVINE LOVE THE ARTISAM CREATOR SL
Administrador Solidario
- Milova Miroslava
- Ribeiro Do Amaral Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370, L 368, F 167, S 8, H IB 18243, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-07
Empresa: DIVINE LOVE THE ARTISAM CREATOR SL
Administrador Unico
- Ribeiro Do Amaral Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370, L 368, F 167, S 8, H IB 18243, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-07
Empresa: DIVINE LOVE THE ARTISAM CREATOR SL
Administrador Unico
- Ribeiro Do Amaral Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370, L 368, F 167, S 8, H IB 18243, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-07
Empresa: DIVINE HOME SL
Administrador Solidario
- Milova Miroslava
- Ribeiro Do Amaral Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370, L 368, F 169, S 8, H IB 18244, I/A 1 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-07
Empresa: ES PLA DE SA TALAIA SL
Administrador Unico
- Ribeiro Do Amaral Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264, L 263, F 73, S 8, H IB 11231, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-07
Empresa: LIQUID MUSIC SL
Administrador Unico
- Ribeiro Do Amaral Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94, L 94, F 221, S 8, H IB 4426, I/A 10 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-07
Información de RIBEIRO DO AMARAL JOSE
Mostramos los datos de RIBEIRO DO AMARAL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBEIRO DO AMARAL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos