RIBEIRO DE BARROS FERREIRA PEDRO DANIEL
Informe ejecutivo de RIBEIRO DE BARROS FERREIRA PEDRO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIBEIRO DE BARROS FERREIRA PEDRO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUTIONS CONSULTING AND LEARNING DIGITAL SL | Apoderado | 01/11/2023 | |
SOLUTIONS CONSULTING AND LEARNING SL | Apoderado | 26/10/2023 | |
SOLUTIONS CONSULTING LEARNING AND MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 25/10/2023 | |
DIGITAL KNOWLEDGE HUB SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2023 |
VINCULACIONES DE RIBEIRO DE BARROS FERREIRA PEDRO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBEIRO DE BARROS FERREIRA PEDRO DANIEL
Apoderado
- Abreu De Castano Zagallo Rodrigues Maria Da Graca
- Leao Da Silva Luis Miguel
- Porcar Celda Sergio
- Ribeiro De Barros Ferreira Pedro Daniel
- Ribeiro Lopes Fernandes Goncalves Ana Isabel
- Simao Trinidade Veiga Paulo Miguel
- Trinidade Veiga Joao Miguel Simao
- Vaz Da Silva Coelho De Paula Monteiro Castelo Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37860 , F 99, S 8, H M 674324, I/A 7 (01/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: SOLUTIONS CONSULTING AND LEARNING SL
Apoderado
- Abreu De Castano Zagallo Rodrigues Maria Da Graca
- Leao Da Silva Luis Miguel
- Porcar Celda Sergio
- Ribeiro De Barros Ferreira Pedro Daniel
- Ribeiro Lopes Fernandes Goncalves Ana Isabel
- Simao Trinidade Veiga Paulo Miguel
- Trinidade Veiga Joao Miguel Simao
- Vaz Da Silva Coelho De Paula Monteiro Castelo Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16735 , F 198, S 8, H M 285819, I/A 16 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Apoderado Solidario
- Abreu De Castano Zagallo Rodrigues Maria Da Graca
- Leao Da Silva Luis Miguel
- Porcar Celda Sergio
- Ribeiro De Barros Ferreira Pedro Daniel
- Ribeiro Lopes Fernandes Goncalves Ana Isabel
- Simao Trinidade Veiga Paulo Miguel
- Trinidade Veiga Joao Miguel Simao
- Vaz Da Silva Coelho De Paula Monteiro Castelo Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25761 , F 5, S 8, H M 464350, I/A 8 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Empresa: DIGITAL KNOWLEDGE HUB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abreu De Castano Zagallo Rodrigues Maria Da Graca
- Leao Da Silva Luis Miguel
- Porcar Celda Sergio
- Ribeiro De Barros Ferreira Pedro Daniel
- Ribeiro Lopes Fernandes Goncalves Ana Isabel
- Simao Trinidade Veiga Paulo Miguel
- Trinidade Veiga Joao Miguel Simao
- Vaz Da Silva Coelho De Paula Monteiro Castelo Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37835 , F 73, S 8, H M 673922, I/A 7 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Información de RIBEIRO DE BARROS FERREIRA PEDRO DANIEL
Mostramos los datos de RIBEIRO DE BARROS FERREIRA PEDRO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBEIRO DE BARROS FERREIRA PEDRO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos