RIBEIRO COSTA PEDRO
Informe ejecutivo de RIBEIRO COSTA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIBEIRO COSTA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUBU TRAVELS SL | Administrador Unico | 29/03/2022 | |
NUBU TRAVELS SL | Socio Unico | 29/03/2022 | |
NUBU PROPERTIES SL | Socio Unico | 17/01/2022 | |
NUBU PROPERTIES SL | Administrador Unico | 17/01/2022 | |
NUBU ESTATE CORP SL | Administrador Unico | 17/02/2021 | |
NUBU ESTATE CORP SL | Socio Unico | 17/02/2021 | |
NUBU SHOP CORP SL | Socio Unico | 21/04/2020 | |
NUBU SHOP CORP SL | Administrador Unico | 21/04/2020 | |
NUBU CORP SL | Socio Unico | 03/01/2020 | |
NUBU CORP SL | Administrador Unico | 03/01/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RIBEIRO COSTA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBEIRO COSTA PEDRO
Empresa: NUBU TRAVELS SL
Administrador Unico
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152, L 5059, F 4, S 8, H MA166439, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-29
Empresa: NUBU TRAVELS SL
Socio Único
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152, L 5059, F 4, S 8, H MA166439, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-29
Empresa: NUBU PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6117, L 5024, F 66, S 8, H MA164977, I/A 1 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-29
Empresa: NUBU PROPERTIES SL
Socio Único
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6117, L 5024, F 66, S 8, H MA164977, I/A 1 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-29
Empresa: NUBU ESTATE CORP SL
Administrador Unico
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6009, L 4916, F 91, S 8, H MA159396, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Empresa: NUBU ESTATE CORP SL
Socio Único
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6009, L 4916, F 91, S 8, H MA159396, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Empresa: NUBU SHOP CORP SL
Administrador Unico
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10812, L 8091, F 82, S 8, H V 192410, I/A 1 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-46
Empresa: NUBU SHOP CORP SL
Socio Único
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10812, L 8091, F 82, S 8, H V 192410, I/A 1 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-46
Empresa: NUBU CORP SL
Administrador Unico
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10768, L 8047, F 8, S 8, H V 190945, I/A 1 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
Empresa: NUBU CORP SL
Socio Único
- Ribeiro Costa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10768, L 8047, F 8, S 8, H V 190945, I/A 1 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
VER MAS ACTOS
Información de RIBEIRO COSTA PEDRO
Mostramos los datos de RIBEIRO COSTA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBEIRO COSTA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos