RIBAS RIERA MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de RIBAS RIERA MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIBAS RIERA MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL LATINO CONCEPT SL | Administrador Solidario | 29/07/2014 | 08/11/2022 |
ES PUCHET DE VILA SL | Administrador Solidario | 17/07/2018 | |
EIVISSA GESTIO DE RESIDUS SL | Administrador Solidario | 07/09/2012 | 23/01/2015 |
VINCULACIONES DE RIBAS RIERA MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBAS RIERA MARIA NIEVES
Empresa: CAL TIU SL
Administrador Solidario
- Ribas Riera Juan
- Ribas Riera Margarita
- Ribas Riera Maria Nieves
- Tur Guasch Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49, L 49, F 50, S 8, H IB 2424, I/A 5 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-07
Empresa: ES PUCHET DE VILA SL
Administrador Solidario
- Ribas Riera Juan
- Ribas Riera Margarita
- Ribas Riera Maria Nieves
- Rosello Vadell Esperanza Eugenia
- Tur Guasch Mariano
- Ubalde Llopis Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204, L 203, F 168, S 8, H IB 8778, I/A 2 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-07
Empresa: EIVISSA GESTIO DE RESIDUS SL
Administrador Solidario
- Ribas Riera Maria Nieves
- Trallero Santamaria Elisabeth
- Tur Guasch Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261, L 260, F 53, S 8, H IB 10921, I/A 2 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-07
Empresa: CAL TIU SL
Administrador Solidario
- Ribas Riera Juan
- Ribas Riera Margarita
- Ribas Riera Maria Nieves
- Tur Guasch Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49, L 49, F 50, S 8, H IB 2424, I/A 4 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-07
Empresa: EIVISSA GESTIO DE RESIDUS SL
Administrador Solidario
- Ribas Riera Maria Nieves
- Trallero Santamaria Elisabeth
- Tur Guasch Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261, L 260, F 53, S 8, H IB 10921, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-07
Información de RIBAS RIERA MARIA NIEVES
Mostramos los datos de RIBAS RIERA MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBAS RIERA MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos