RIBAS PRATS ALFONSO
Informe ejecutivo de RIBAS PRATS ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE RIBAS PRATS ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBAS PRATS ALFONSO
Empresa: IBIZANIGHT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Jimenez Carlos
- Portas Mari Vicente
- Ribas Prats Alfonso
Consejero
- Hernandez Jimenez Carlos
- Portas Mari Vicente
- Ribas Prats Alfonso
Presidente
- Ribas Prats Alfonso
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85, L 85, F 123, S 8, H IB 4051,Bis , I/ 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-07
Gerente
- Ribas Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280, L 279, F 160, S 8, H IB 12231, I/A 2 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-07
Empresa: AUTOBUSES SAN ANTONIO SA
Administrador Unico
- Ribas Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40, L 40, F 210, S 8, H IB 1963, I/A 6 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-07
Empresa: ROSA Y MARIANO RIBAS SL
Administrador Unico
- Ribas Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202, L 201, F 9, S 8, H IB 8678, I/A 3 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-07
Gerente
- Ribas Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280, L 279, F 159, S 8, H IB 12231, I/A 1 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-07
Empresa: ROSA Y MARIANO RIBAS SL
Administrador Unico
- Ribas Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202, L 201, F 9, S 8, H IB 8678, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-07
Empresa: AUTOBUSES SAN ANTONIO SA
Administrador Unico
- Ribas Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40, L 40, F 210, S 8, H IB 1963, I/A 5 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07
Empresa: IBIZABUS AIE
Administrador Unico
- Ribas Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 229, F 197, S 8, H IB 9667, I/A 1 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-07
Información de RIBAS PRATS ALFONSO
Mostramos los datos de RIBAS PRATS ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBAS PRATS ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos