RIBAS MARINO IDOIA
Informe ejecutivo de RIBAS MARINO IDOIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE RIBAS MARINO IDOIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBAS MARINO IDOIA
Empresa: BUFETE BARCELO SL
Administrador Unico
- Ribas Marino Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 129, S 8, H PM 81051, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-07
Empresa: BUFETE BARCELO SL
Administrador Unico
- Ribas Marino Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 128, S 8, H PM 81051, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-07
Empresa: LLAR DE CALVIA SA
Gerente
- Ribas Marino Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 112, S 8, H PM 26344, I/A 24 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-07
Empresa: LLAR DE CALVIA SA
Gerente
- Ribas Marino Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2390 , F 104, S 8, H PM 26344, I/A 21 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-07
Empresa: HOMING EXCELLENCE SL
Apoderado
- Ribas Marino Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 148, S 8, H PM 66147, I/A 3 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Empresa: HOMING EXCELLENCE SL
Administrador Unico
- Ribas Marino Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 148, S 8, H PM 66147, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Empresa: HOMING EXCELLENCE SL
Administrador Unico
- Ribas Marino Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 146, S 8, H PM 66147, I/A 1 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-07
Información de RIBAS MARINO IDOIA
Mostramos los datos de RIBAS MARINO IDOIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBAS MARINO IDOIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos