RIBAS LARDIEZ CONCEPCION
Informe ejecutivo de RIBAS LARDIEZ CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIBAS LARDIEZ CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANT CA L'AVI SL | Apoderado Solidario | 23/02/2021 |
VINCULACIONES DE RIBAS LARDIEZ CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBAS LARDIEZ CONCEPCION
Empresa: RESTAURANT CA L'AVI SL
Apoderado Solidario
- Granados Campos Ricardo
- Granados Ribas Alfredo
- Granados Ribas Enrique
- Ribas Lardiez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3115 , F 213, S 8, H T 53760, I/A 3 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-43
Empresa: RESTAURANT CA L'AVI SL
Administrador Unico
- Ribas Lardiez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3115 , F 213, S 8, H T 53760, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-43
Empresa: RESTAURANT CA L'AVI SL
Administrador Unico
- Ribas Lardiez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3115 , F 210, S 8, H T 53760, I/A 1 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-43
Información de RIBAS LARDIEZ CONCEPCION
Mostramos los datos de RIBAS LARDIEZ CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBAS LARDIEZ CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos